Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Genossenschaft Collegium Alpinum in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.06.2005
Radiation du registre du commerce
09.11.2007
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Braunwald
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.5.004.438-3
IDE/TVA
CHE-112.385.658
Secteur
Exploitation delles ecoles de maturité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten. Die Genossenschaft äufnet einen Stipendienfonds, der aus dem Reingewinn der Genossenschaft und Zuwendungen gespiesen wird, und es Erziehungsberechtigten aus finanziell schwachen Verhältnissen gestatten soll, ihren Kindern den Besuch der Bildungsstätte zu ermöglichen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Genossenschaft Collegium Alpinum
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Collegium Alpinum in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4191180, Registre du commerce Glaris, (160)
Genossenschaft Collegium Alpinum in Liquidation, in Braunwald, CH-160.5.004.438-3, Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2006, S. 9, Publ. 3583818). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht (Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 24).
Numéro de publication: 3583818, Registre du commerce Glaris, (160)
Genossenschaft Collegium Alpinum, in Braunwald, CH-160.5.004.438-3, Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, S. 8, Publ. 3416902).
Firma neu:
Genossenschaft Collegium Alpinum in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jean Martin Steinmann, Feldstrasse 19, 8867 Niederurnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Ruth, von Braunwald und Zürich, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Markus, von Fläsch, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzenthin, Marianne, von Zollikon und Zürich, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guyer, Martin, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Jean Martin, von Niederurnen, in Niederurnen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Hagelberger, Robert, von Braunwald, in Braunwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3416902, Registre du commerce Glaris, (160)
Genossenschaft Collegium Alpinum, in Braunwald, CH-160.5.004.438-3, Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2005, S. 9, Publ. 2873592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäke, Luise, von Zürich, in Maur, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.