Renseignements sur Gemax AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gemax AG
- Gemax AG a son siège social à Kreuzlingen, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Gemax AG est composée de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 21.12.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-100.875.424.
- IWAG Distribution AG, Pneu Schaller GmbH, REMU AUTO AG ont la même adresse comme Gemax AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Melanie Friedrich,
Christian Elias Schaller,
Kerstin Erika Schaller,
Andreas Koenig,
Ramona Sax
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.04.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kreuzlingen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.909.923-6
IDE/TVA
CHE-100.875.424
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Handel, Bau Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dietrich Verwaltungs AG | Dübendorf | 29.01.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Universa Treuhand AG | Wangen-Brüttisellen | <2004 | 30.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gemax AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005917487, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gemax AG, in Kreuzlingen, CHE-100.875.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yelocagi, Duygu, von Untersiggenthal, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Melanie, von Salenstein, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005693796, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gemax AG, in Kreuzlingen, CHE-100.875.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, S.0, Publ. 1958985).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Christian, von Embd, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schaller, Kerstin Erika, von Embd, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koenig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sax, Ramona, von Waltenschwil, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yelocagi, Duygu, von Untersiggenthal, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1958985, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gemax AG, in Kreuzlingen, CHE-100.875.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6475772). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dietrich Verwaltungs AG (CHE-100.056.277), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.