Renseignements sur Gaudete AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gaudete AG
- Gaudete AG est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Wilen (Sarnen).
- La direction de l’entreprise Gaudete AG qui a été fondée le 07.02.2014, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 30.11.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce OW est le suivant: CHE-447.714.474.
- À la même adresse comme Gaudete AG il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Elefanten Holding AG, Galatrawa AG, SOVEREIGN INVEST GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.004.628-7
IDE/TVA
CHE-447.714.474
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Belastung, Veräusserung, Verwaltung, Überbauung und Vermittlung von Grundstücken und die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gaudete AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897548, Registre du commerce Obwald, (140)
Gaudete AG, in Sarnen, CHE-447.714.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillmann, Rudolf, von Reichenbach im Kandertal, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen (Sarnen)].
Numéro de publication: HR02-1005263439, Registre du commerce Obwald, (140)
Gaudete AG, in Sarnen, CHE-447.714.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gillmann, Marco, von Reichenbach im Kandertal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillmann, Rudolf, von Reichenbach im Kandertal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gillmann, Jasmin Brigitt, von Reichenbach im Kandertal, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004787815, Registre du commerce Obwald, (140)
Gaudete AG, in Sarnen, CHE-447.714.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillmann, Jasmin Brigitt, von Reichenbach im Kandertal, in Sarnen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paradiso].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.