Renseignements sur Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
- Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich a été fondée le 10.11.1956.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.07.2022.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-109.360.988.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Patrick Leon Bucher,
Christoph Merk,
Silvia Corchia,
Stephan Lechner
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Ruben Solla Espada,
Patrick Leon Bucher,
Christoph Merk,
Silvia Corchia,
Stephan Lechner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.1956
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.902.579-9
IDE/TVA
CHE-109.360.988
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma "Maerz-Ofenbau AG", in Zürich, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 22.07.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 31.10.2006 | 21.07.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG Zürich
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005526680, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005084343, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Joel, von Buchs (SG), in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solla, Ruben, von Bowil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004998329, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Alfred, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Patrick Leon, von Weggis, in Schönenwerd, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.