Renseignements sur Fredi Hurschler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fredi Hurschler AG
- Fredi Hurschler AG de Engelberg est active dans le domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 31.03.1983.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 23.02.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Fredi Hurschler AG est le suivant : CHE-108.067.988.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Engelberg
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.001.128-6
IDE/TVA
CHE-108.067.988
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Unternehmung für Flach- und Steildacharbeiten, Fassadenbau, Schall- und Wärmedämmungen, Einbau von Bauteilen für erneuerbare Energie, Herstellung und Einbau von Fassaden-Einbauteilen sowie Dachgrünungen und Handel mit Baumaterialien. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben und veräussern, überbauen, belasten und vermieten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Engelberg | 26.04.1996 | 22.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hurschler AG Engelberg
- Hurschler Fredi AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fredi Hurschler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005107653, Registre du commerce Obwald, (140)
Fredi Hurschler AG, in Engelberg, CHE-108.067.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511663).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 05.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orfida Treuhand + Revisions AG, in Engelberg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004511663, Registre du commerce Obwald, (140)
Fredi Hurschler AG, in Engelberg, CHE-108.067.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.1996).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurschler, Fredi, von Engelberg, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hurschler, Markus, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurschler, Priska, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Obwald, (140)
Hurschler AG Engelberg, in Engelberg, Ausführung von Dachdeckerarbeiten usw. (SHAB Nr.123 vom 29.6.1993, S.3364). Gesamthafte Statutenrevision vom 15.April 1996.
Firma nun:
Fredi Hurschler AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Unternehmung für Flach- und Steildacharbeiten, Fassadenbau, Schall- und Wärmedämmungen, Einbau von Bauteilen für erneuerbare Energie, Herstellung und Einbau von Dach- und Fassaden-Einbauteilen sowie Dachbegrünungen und Handel mit Baumaterialien. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben und veräussern, überbauen, belasten und vermieten. Erhöhung des Aktienkapitals von Fr.50000 durch Ausgabe von 50 neuen Namenaktien zu Fr.1000 auf Fr.100000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000, voll liberiert, mit statutarischer Übertragungsbeschränkung. Streichung der Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung vom 18.März 1983. Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. Streichung der statutarisch festgesetzten Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht mehr zur Eintragung gehörend. Der einzige Verwaltungsrat nennt sich nun Fredi Hurschler. Arnold Würsch ist als Revisor ausgeschieden.
Revisionsstelle neu:
Orfida Treuhand + Revisions AG, in Engelberg.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.