Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Fortis Foreign Fund Services AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.2004
Radiation du registre du commerce
11.04.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.892-8
IDE/TVA
CHE-111.747.836
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Vertretung und des Vertriebs von Anlagefonds. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 08.04.2010 | 10.04.2012 | |
KPMG AG | Zürich | 07.07.2004 | 07.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fortis Foreign Fund Services Ltd in liquidation
- Fortis Foreign Fund Services SA en liquidation
- Fortis Foreign Fund Services AG
- MeesPierson Services AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fortis Foreign Fund Services AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6632428, Registre du commerce Zurich, (20)
Fortis Foreign Fund Services AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.892-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S. 0, Publ. 6204088). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 20.12.2011 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 6204088, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 20'084 vom 01.06.2011. Fortis Foreign Fund Services AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.892-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194854). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2011 aufgelöst. [nicht: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2011 aufgelöst.].
Numéro de publication: 6194854, Registre du commerce Zurich, (20)
Fortis Foreign Fund Services AG, in Zürich, CH-020.3.027.892-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6142394).
Firma neu:
Fortis Foreign Fund Services AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Fortis Foreign Fund Services Ltd. in liquidation) (Fortis Foreign Fund Services S.A. en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lévy, Alain Bruno, von Sâles, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vrielinck, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Walter Antonio, von Niederhelfenschwil, in Meilen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guhl, Ricardo Armando, von Steckborn, in Feusisberg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].