Adresse
6954 Sala Capriasca
Renseignements sur Fondazione Meraggia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondazione Meraggia
- Fondazione Meraggia est une Fondation basée à Sala Capriasca. Fondazione Meraggia appartient au secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'organisation a été fondée le 13.01.1979.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 11.05.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Fondazione Meraggia est le suivant : CHE-109.650.736.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.1979
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Capriasca
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.7.009.875-4
IDE/TVA
CHE-109.650.736
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine)
La gestione della proprietà a Meraggia quale luogo di riposo e residenza per persone, le quali al fine di condurre un'esistenza sana e pacifica, aspirano ad una completa riforma della vita, secondo lo studioso svedese in alimentazione Are Waerland.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Hochdorf | 13.07.2015 | 14.11.2018 | |
Richard Heinz dipl. Buchhalter / Controller | Luzern | 13.01.2009 | 12.07.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondazione Meraggia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005471225, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Meraggia, in Capriasca, CHE-109.650.736, fondazione (Nr. FUSC 222 del 15.11.2018, Pubbl. 1004498751).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Morgenthaler, Christine, da Domleschg, in Pratval (Domleschg), presidente, con firma individuale;
Kreis-Fries, Claudia Berta Katharina, da Triengen, in Donat, segretaria, con firma individuale;
Martinaglia, Gian-Marino, da Lugano, in Cadro (Lugano), membro, senza diritto di firma;
Zahner, Pius, da Kaltbrunn e Sempach, in Sempach, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gerritsen, Werner, da Urnäsch, in Sornetan (Petit-Val), presidente, con firma individuale [finora: membro e cassiere, con firma individuale];
Pfister, Andreas, da Kerzers, in Eschen (LI), membro, cassiere, con firma individuale;
Winter, Georg, da Kaisten, in Sala Capriasca (Capriasca), membro, senza diritto di firma.
Numéro de publication: HR02-1004498751, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Meraggia, in Capriasca, CHE-109.650.736, fondazione (Nr. FUSC 111 del 10.06.2016, Pubbl. 2883229). Secondo decisione del 14.08.2018 della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532) in Muralto, la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gachet, Blaise Olivier, da Gruyères, in Steinen, cassiere, con firma individuale;
Gachet, Blaise Olivier, da Gruyères, in Gruyères, membro, senza diritto di firma;
itta: Lufida Revisions AG (CHE-404.682.392), in Hochdorf, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gerritsen, Werner, da Urnäsch, in Sornetan (Petit-Val), membro e cassiere, con firma individuale.
Numéro de publication: 2883229, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Meraggia, in Capriasca, CHE-109.650.736, fondazione (FUSC no. 20 del 29.01.2016, Pubbl. 2628471).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Zahner, Pius, da Kaltbrunn e Sempach, in Sempach, membro, senza diritto di firma [finora: cassiere con firma individuale];
Gachet, Blaise Olivier, da Gruyères, in Steinen, cassiere, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.