Adresse
c/o Yves-Henri Benoît
Grand'Rue 69
1373 Chavornay
Renseignements sur Fondation Persis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Persis
- Fondation Persis est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Chavornay.
- La direction de l’organisation Fondation Persis qui a été fondée le 08.10.1992, se compose de 3 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 02.03.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.242.976.
- Entreprises avec la même adresse comme Fondation Persis: JardiTEC Benoit, Sellerie Benoît.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.10.1992
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Chavornay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.153.202-5
IDE/TVA
CHE-110.242.976
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Encourager par tous les moyens l'expansion de la foi chrétienne évangélique, la proclamation de l'Evangile et l'édification chrétienne; soutenir les missions, corporations ou groupes évangéliques, les oeuvres philanthropiques, sociales, éducatives et culturelles; secourir les personnes ou familles tombant dans l'indigence, vieillards, malades, veuves, orphelins ou enfants ou jeunes délaissés, sans que cette énumération soit limitative.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Chavannes-près-Renens | 13.11.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie S.A. | Lausanne | 19.05.2006 | 12.11.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Persis
Numéro de publication: HR02-1005691632, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Persis, à Lutry, CHE-110.242.976 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022707). Acte de fondation modifié le 10.01.2023. Siège transféré à Chavornay.
Nouvelle adresse:
Grand'Rue 69, c/o Yves-Henri Benoît, 1373 Chavornay. Benoît-André Rose-May et Benoît Claude ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Benoît Yves-Henri, du Chenit, à Chavornay, président, avec signature individuelle, et Benoît Tania, du Chenit, à Chavornay, avec signature individuelle sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1005022707, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Persis, à Lutry, CHE-110.242.976 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal (CHE-442.118.307), à Chavannes-près-Renens.
Numéro de publication: 3383606, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Persis, à Lutry, CH-550-0153202-5, encourager par tous les moyens l'expansion de la foi chrétienne évangélique, la proclamation de l'Evangile et l'édification chrétienne (FOSC du 26.10.2005, p. 14).
Réviseur:
Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie SA, à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.