Adresse
c/o Patrick Weber
Chemin des Pallins 2
1046 Rueyres
Renseignements sur Fondation Olivier Moeschler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Olivier Moeschler
- Fondation Olivier Moeschler à Rueyres est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Fondation Olivier Moeschler est actif.
- La direction de l’organisation Fondation Olivier Moeschler est composée de 12 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.07.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Fondation Olivier Moeschler est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-110.412.362.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Nicolas Moeschler,
Fabrice Dami,
Pierre Nicolas Carron,
Sophie Moeschler,
Daniel Fischmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicolas Moeschler,
Sophie Moeschler,
Patrick Weber,
Catherine Chavanne Moeschler,
Pierre-Guy Chassot
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2000
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Rueyres
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.005.577-0
IDE/TVA
CHE-110.412.362
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Promotion et soutien à tous les échelons de la chaîne de la médecine d'urgence en tenant compte de l'unité et de l'indivisibilité du concept en soutenant l'enseignement destiné au public et à l'ensemble des professionnels de l'urgence, la recherche, en règle générale clinique, le contrôle de qualité et l'évaluation.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 20.02.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Moeschler Olivier
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Olivier Moeschler
Numéro de publication: HR02-1005529558, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Olivier Moeschler, à Rueyres, CHE-110.412.362 (FOSC du 24.02.2020, p. 0/1004837567). Gachet Ulysse, dont la signature est radiée, et Unger Pierre-François, inscrit sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Moeschler Nicolas est nommé trésorier.
Nouveaux membres du conseil de fondation:
Carron Pierre Nicolas, de Genève, à Epalinges, sans signature, et Dami Fabrice, de Chêne-Bougeries, à Epalinges, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004837567, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Olivier Moeschler, à Rueyres, CHE-110.412.362 (FOSC du 20.02.2019, p. 0/1004571169). Moeschler Sophie est maintenant à Chénens.
Numéro de publication: HR02-1004571169, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Olivier Moeschler, à Rueyres, CHE-110.412.362 (FOSC du 05.10.2018, p. 0/1004470772). Lang-Fleisch Isabelle-Désirée se nomme désormais Fleisch Isabelle Désirée et est maintenant de Romanshorn.
Organe de révision:
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.