Renseignements sur Fondation Les Toyers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Les Toyers
- Fondation Les Toyers à Vicques est une Fondation du domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires». Fondation Les Toyers est actif.
- La direction de l’organisation Fondation Les Toyers est composée de 8 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 30.04.1988.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 22.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.850.556.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Samuel Rohrbach,
Julien Bertrand Christophe Crevoisier,
Marjorie Portmann,
Clotilde Geneviève Berdat,
Dorothée Marie Lovis
les plus récents personnes habilitée à signer
Samuel Rohrbach,
Julien Bertrand Christophe Crevoisier,
Marjorie Portmann,
Clotilde Geneviève Berdat,
Dorothée Marie Lovis
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.04.1988
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Val Terbi
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.7.000.961-0
IDE/TVA
CHE-101.850.556
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction et exploitation d'un établissement pour personnes âgées sis sur le territoire de la commune de Val Terbi (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 19.11.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
François Chapatte S.A. | Delémont | 03.04.2007 | 18.11.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Les Toyers
Numéro de publication: HR02-1005775923, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation Les Toyers, à Val Terbi, CHE-101.850.556, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687516).
Inscription ou modification de personne(s):
Rohrbach, Samuel, de Erlenbach im Simmental, à Vicques (Val Terbi), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005687516, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation Les Toyers, à Val Terbi, CHE-101.850.556, fondation (No. FOSC 106 du 02.06.2022, Publ. 1005487423).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne (CHE-236.167.785).
Numéro de publication: HR02-1005487423, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation Les Toyers, à Val Terbi, CHE-101.850.556, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2020, Publ. 1004824589).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clerc, Isabelle, de France, à Vicques, membre, avec signature collective à deux;
Etique, Olivier, de Bure, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crevoisier, Julien Bertrand Christophe, de Lajoux (JU), à Delémont, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Portmann, Marjorie, de Val Terbi, à Vicques (Val Terbi), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.