Adresse
c/o Nicolas Gillard
Chemin de Clamadour 11
1012 Lausanne
Renseignements sur Fondation les 3 Fées
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation les 3 Fées
- Fondation les 3 Fées a son siège social à Lausanne et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres activités sociales».
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.02.2022.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-112.700.613.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Yvan Gillard,
Nicolas Pierre Alexandre Gillard,
Manuel Graciano,
Marielle Chèvre,
Roger Soltermann
les plus récents personnes habilitée à signer
Yvan Gillard,
Nicolas Pierre Alexandre Gillard,
Manuel Graciano,
Marielle Chèvre,
Roger Soltermann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.12.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.045.952-4
IDE/TVA
CHE-112.700.613
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Aider les enfants de Madagascar, notamment par la création et le soutien d'écoles, foyers et toute activité culturelle.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MGI GROUP Fiduciaire SA | Lausanne | 19.07.2011 | 25.08.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation les 3 Fées
Numéro de publication: HR02-1005407333, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation les 3 Fées, à Lausanne, CHE-112.700.613 (FOSC du 08.12.2015, p. 0/2526499).
Nouvelle adresse:
Chemin de Clamadour 11, c/o Nicolas Gillard, 1012 Lausanne. Gillard Alexandre n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Gillard Nicolas, qui n'est plus secrétaire, est nommé président et signe désormais individuellement.
Nouveau membre du conseil de fondation:
Gillard Yvan, de Vevey, à Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2526499, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation les 3 Fées, à Lausanne, CHE-112.700.613 (FOSC du 26.08.2015, p. 0/2340025). Acte de fondation modifié le 28 octobre 2015. Selon décision du Département fédéral de l'intérieur DFI du 28 octobre 2015, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83b, al. 2 CC.
Numéro de publication: 2340025, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation les 3 Fées, à Lausanne, CHE-112.700.613 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). MGI GROUP Fiduciaire SA (CH-217-1130500-1) n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.