Adresse
c/o François Chaudet
Place Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
Renseignements sur Fondation Lancaster
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Lancaster
- Fondation Lancaster est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Lausanne.
- La direction se compose de 3 personnes. L'organisation a été fondée le 03.11.1995.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.03.2024.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondation Lancaster.
- Domicim Lausanne, succursale de Domicim SA, Domicim SA, Emeria Swiss Holding SA ont la même adresse comme Fondation Lancaster.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.11.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.175.309-1
IDE/TVA
CHE-110.399.000
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Venir en aide financièrement à des personnes nécessitant un traitement hospitalier ou ambulatoire; favoriser la formation du personnel médical (médecin, aide-soignante, etc.); favoriser et soutenir des recherches dans le domaine médical; venir en aide à des institutions médico-sociales ou leurs pensionnaires; venir en aide à toute institution ou organisme oeuvrant dans le domaine de la science, de l'éducation et de l'art.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 11.03.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Oficomptes S.A., société fiduciaire | Lausanne | 22.02.2006 | 10.03.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Lancaster
Numéro de publication: HR02-1005982550, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Lancaster, à Lausanne, CHE-110.399.000 (FOSC du 30.05.2023, p. 0/1005756165). Oficomptes S.A., société fiduciaire n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Berney Associés Audit S.A., succursale de Lausanne (CHE-432.420.242), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005756165, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Lancaster, à Lausanne, CHE-110.399.000 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Mackie Jacqueline est maintenant à Dully.
Numéro de publication: 6677848, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Lancaster, à Lausanne, CH-550-0175309-1, venir en aide financièrement à des personnes nécessitant un traitement hospitalier ou ambulatoire (FOSC du 22.02.2006, p. 15/3255016). Mackie Thomas n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Mackie Jacqueline, du Royaume-Uni, à Morges, présidente.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.