Renseignements sur Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle
- Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle est une Fondation basée à Porrentruy. Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle appartient au secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif.
- La direction de l’organisation Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle est composée de 9 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 27.09.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton JU sous l’IDI CHE-110.388.723.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Cyril Jean Raaflaub,
Pierre André Raboud,
Daniele Antonio Cancellara,
Didier Comte,
Johan Perrin
les plus récents personnes habilitée à signer
Cyril Jean Raaflaub,
Pierre André Raboud,
Vincent Roger Xavier Bédat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.04.1988
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Porrentruy
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-677.7.000.594-3
IDE/TVA
CHE-110.388.723
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le financement de la formation et du perfectionnement professionnel des maçons et constructeurs de routes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GNG REVISION Sàrl | Porrentruy | 31.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle
Numéro de publication: HR02-1005847293, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle, à Porrentruy, CHE-110.388.723, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687482).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lüchinger, Yves, de Oberriet (SG) et Delémont, à Courroux, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Bongiovanni, Hubert Jean-Claude Jacques, de Haute-Sorne, à Heimersdorf (FR), membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Raboud, Pierre André, de Villorsonnens, à Courrendlin, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Raaflaub, Cyril Jean, de Saanen, à Rossemaison, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Cancellara, Daniele Antonio, ressortissant italien, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Comte, Didier, de Courtételle, à Courcelon (Courroux), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Perrin, Johan, de La Baroche, à Porrentruy, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1005687482, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle, à Porrentruy, CHE-110.388.723, fondation (No. FOSC 157 du 14.08.2020, Publ. 1004958459).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne (CHE-236.167.785).
Numéro de publication: HR02-1004958459, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation de la Société Suisse des Entrepreneurs, section Jura, en faveur de la formation professionnelle, à Porrentruy, CHE-110.388.723, fondation (No. FOSC 113 du 15.06.2020, Publ. 1004911319).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Parietti, Pierre, de Porrentruy, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lüchinger, Yves, de Oberriet (SG) et Delémont, à Courroux, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Raboud, Pierre André, de Villorsonnens, à Delémont, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: Raboud, Pierre-André, de Villarsiviriaux, membre, sans droit de signature];
Raaflaub, Cyril Jean, de Saanen, à Courroux, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.