Adresse
c/o Pierre-Alain Givel
Place de l'Hôtel-de-Ville 2
1110 Morges
Renseignements sur FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
- FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET avec son siège à Morges est actif. FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET est active dans le domaine «Autres activités sociales».
- L’organisation a été fondée en 12.12.1959 et a 8 personnes à la direction.
- Le 26.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.212.003.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Fondation Jean et Linette Warnery, Fondation pour l'Aide aux Rhumatisants, Ligue Vaudoise contre le Rhumatisme.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Gilles Cornut,
André Jordan,
Franco Vionnet,
Denis Pittet,
Pierre-Alain Givel
les plus récents personnes habilitée à signer
Gilles Cornut,
André Jordan,
Franco Vionnet,
Denis Pittet,
Pierre-Alain Givel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.1959
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.170.563-7
IDE/TVA
CHE-113.212.003
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but de venir en aide à des personnes âgées de condition modeste par le biais d'aide individuelle ou de soutien à des projets d'institutions exonérées d'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MHR Révision S.A. | Morges | 26.06.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Roger Métry SA | Morges | 22.10.2010 | 25.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FONDATION de BEAUSOBRE
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
Numéro de publication: HR02-1005870024, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 15.06.2023, p. 0/1005769640). L'autre adresse à Avenue des Reneveyres 6, c/o Jean-Paul Perrin, 1110 Morges, est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005769640, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 02.07.2021, p. 0/1005237558). Perrin Jean-Paul n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Jordan André, qui n'est plus vice-président, est nommé président, avec signature collective à deux, pas avec le vice-président. Cornut Gilles est nommé vice-président, avec signature collective à deux, pas avec le président. Vionnet Franco, de Attalens, à Denges, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: HR02-1005237558, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 17.07.2019, p. 0/1004678265). Hurni Claire n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Pittet Denis, de Suchy, à Morges, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.