Adresse
c/o Le Phénix
Rue des Alpes 7
1700 Fribourg
Renseignements sur FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS"
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS"
- FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS" de Fribourg est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- L’organisation a été fondée le 14.09.2001.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.12.2020.
- L'IDE déclaré est CHE-109.513.045.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Jens Herlth,
Marie-Hélène Zeller-Mülhauser,
Andrea Claire Wassmer,
Pierre-Yves Huguenin,
Maurice André Senn
les plus récents personnes habilitée à signer
Jens Herlth,
Marie-Hélène Zeller-Mülhauser,
Andrea Claire Wassmer,
Maurice André Senn,
Daniel Perler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.1.001.298-2
IDE/TVA
CHE-109.513.045
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Permettre par des bourses à de jeunes créateurs, artistes, musicien(ne)s principalement, sans moyens financiers, en provenance de Russie ou d'autres pays de l'Est de préférence mais non exclusivement, afin de pouvoir faire des stages à Fribourg, en Suisse ou en Europe, avec mise à disposition d'un logement meublé à Fribourg. De contribuer à publier et faire connaître l'oeuvre littéraire de Clara Messagère, comme cela a déjà été le cas en Russie par la publication en traduction d'une partie de ses écrits, alors que rien n'avait encore été publié dans la langue d'origine à la date de sa mort.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fid-Conseil SA | Fribourg | 20.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FONDATION 'CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS'
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS"
Numéro de publication: HR02-1005047784, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS", à Fribourg, CHE-109.513.045 (FOSC du 08.06.2018, p. 0/4278297).
Nouvelle adresse:
Rue des Alpes 7, c/o Le Phénix, 1700 Fribourg.
Personnes radiées:
Morisod Jean-Claude, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux, avec le président ou la vice-présidente;
Collin David, membre du conseil de fondation, sans signature.
Personnes inscrites modifiées:
Wassmer Andrea Claire, membre du conseil de fondation, vice-présidente, signature collective à deux, avec le secrétaire ou le trésorier, maintenant membre du conseil de fondation, présidente, signature collective à deux, avec la secrétaire ou le trésorier;
Herlth Jens, membre du conseil de fondation, sans signature, maintenant membre du conseil de fondation, vice-président, signature collective à deux, avec la secrétaire ou le trésorier;
Zeller Marie-Hélène, membre du conseil de fondation, sans signature, nom précis Zeller-Mülhauser Marie-Hélène, maintenant de Rechthalten, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux, avec la présidente ou le vice-président;
Senn Maurice, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux, avec la secrétaire ou le trésorier, nom précis Senn Maurice André, maintenant membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec la secrétaire ou le trésorier ou avec la présidente ou le vice-président.
Nouvelle personne inscrite:
Huguenin-Bergenat Pierre-Yves, de La Brévine, à Fribourg, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: 4278297, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION 'CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS', à Fribourg, CHE-109.513.045 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1582251).
Nouvelle personne inscrite:
Steinbrüchel Frédéric, de Zürich, à Chêne-Bourg, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: 1582251, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION 'CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS', à Fribourg, CHE-109.513.045 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Conseil de fondation:
Bourgarel Gérard n'est plus membre, sa signature est radiée. Henseler Daniel, Mihailovna Tarkhanova Elena, Nelis Denise et Suter Olivier, tous sans signature, ne sont plus membres. Wassmer Andrea Claire, vice-présidente, a maintenant la signature collective à deux, avec le secrétaire ou le trésorier. Morisod Jean-Claude, trésorier, maintenant originaire de France et secrétaire, Perler Daniel, membre sans signature, est maintenant trésorier, tous deux avec signature collective à deux, avec le président ou la vice-présidente. Galley Nicolas, de Hauterive FR, à Fribourg, Voélien Pierre Joseph Henri, d'Alle, à Fribourg, et Zerpa Rivero Ivan Rodrigo, de Hildisrieden, à Fribourg, sont nommés membres, tous trois sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.