Adresse
c/o Laurent de Bourgknecht
Impasse des Taillinces 6
1757 Noréaz
Renseignements sur FONDATION AZIBI
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FONDATION AZIBI
- FONDATION AZIBI a son siège social à Noréaz et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation FONDATION AZIBI qui a été fondée le 07.10.2009, se compose de 3 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 16.08.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-115.128.566.
- À la même adresse comme FONDATION AZIBI il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: BYSS Book your show swiss sàrl, EDB Productions Sàrl, L2B Productions Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
Laurent Sébastien Louis Ignace de Bourgknecht,
Dr. Ulrich A. Kohli
les plus récents personnes habilitée à signer
Laurent Sébastien Louis Ignace de Bourgknecht,
Dr. Ulrich A. Kohli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.10.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Prez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.543.350-7
IDE/TVA
CHE-115.128.566
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Soutenir et encourager, à titre professionnels (exécutants), l'admission à des écoles de musique et l'organisation de concerts et de tournées; encourager et soutenir les écrivains, les nouvelles publications, les rééditions et contribution à la protection et à la mise en valeur d'oeuvres et des droits d'auteurs; soutenir des institutions culturelles poursuivant des buts semblables
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Tharpex Treuhand- und Revisions AG | Zug | 14.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FONDATION AZIBI
Numéro de publication: HR02-1005817552, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION AZIBI, à Prez, CHE-115.128.566 (FOSC du 20.06.2022, p. 0/1005499480).
Personne inscrite modifiée:
Kohli Ulrich, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux, désormais à Saanen.
Numéro de publication: HR02-1005499480, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION AZIBI, à Prez, CHE-115.128.566 (FOSC du 04.06.2021, p. 0/1005206943).
Personne inscrite modifiée :
Kohli Ulrich, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux, maintenant à Meilen.
Numéro de publication: HR02-1005206943, Registre du commerce Fribourg, (217)
FONDATION AZIBI, à Prez, CHE-115.128.566 (FOSC du 10.01.2020, p. 0/1004801239).
Personne radiée:
Dalloz Joanny, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.