Adresse
c/o Tetiana Vazheievska
Münstergasse 22
8001 Zürich
Renseignements sur Finrat GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Finrat GmbH
- Finrat GmbH a son siège social à Zürich, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 01.03.2022.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.09.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-410.563.979.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.076.743-1
IDE/TVA
CHE-410.563.979
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Managementdienstleistungen, Buchhaltung, Beratungen und allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten im In- und Ausland sowie die Erbringung aller Dienstleistungen in Bezug auf das Management von Daten (physisch und digital). Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Finrat GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136199, Registre du commerce Zurich, (20)
Finrat GmbH, in Zürich, CHE-410.563.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585134).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazheievska, Tetiana, von Zürich, in Schwerzenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ukrainische Staatsangehörige, in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005585134, Registre du commerce Zurich, (20)
Finrat GmbH, in Zürich, CHE-410.563.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493256).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazheievska, Tetiana, ukrainische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Seiss, Tatiana, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005493256, Registre du commerce Zurich, (20)
Finrat GmbH, in Zürich, CHE-410.563.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiss, Tatiana, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazheievska, Tetiana, ukrainische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.