Adresse
Piazza Indipendenza 3B
6830 Chiasso
Renseignements sur FARMA MONDO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FARMA MONDO SA
- FARMA MONDO SA avec son siège à Chiasso est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». FARMA MONDO SA est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 27.11.2003.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.11.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-110.318.823.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chiasso
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.3.009.862-7
IDE/TVA
CHE-110.318.823
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine)
La gestione di una farmacia, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti farmaceutici. La società può acquistare o vendere partecipazioni in altre società, svizzere o estere, aventi analogo oggetto ed in genere svolgere ogni e qualsiasi attività in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 04.10.2023 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arifida SA | Chiasso | 11.12.2017 | 03.10.2023 | |
STUDIO GIUSEPPE FERRARI SA - Revisioni e consulenze aziendali | Lugano | 08.04.2013 | 10.12.2017 | |
Prisma Treuhand und Revisions AG | Zug | 07.02.2013 | 07.04.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FARMA MONDO SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005876707, Registre du commerce Tessin, (501)
FARMA MONDO SA, in Chiasso, CHE-110.318.823, società anonima (Nr. FUSC 192 del 04.10.2023, Pubbl. 1005852421).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Van der Worp, Frederik Gerrit, cittadino olandese, in Varese (IT), membro, con firma individuale [finora: in Chiasso].
Numéro de publication: HR02-1005852421, Registre du commerce Tessin, (501)
FARMA MONDO SA, in Chiasso, CHE-110.318.823, società anonima (Nr. FUSC 144 del 27.07.2023, Pubbl. 1005805574).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Arifida SA (CHE-101.290.611), in Chiasso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ernst & Young SA (CHE-475.755.395), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR02-1005805574, Registre du commerce Tessin, (501)
FARMA MONDO SA, in Chiasso, CHE-110.318.823, società anonima (Nr. FUSC 35 del 20.02.2020, Pubbl. 1004835198).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Spigel, Yaron, cittadino israeliano, in Chiasso, presidente, con firma individuale;
Van der Worp, Frederik Gerrit, cittadino olandese, in Chiasso, membro, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.