Renseignements sur famiglia B Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de famiglia B Holding AG
- famiglia B Holding AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Domat/Ems.
- L’entreprise a été fondée le 09.09.1991.
- Le 08.12.2015, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GR avec l’IDI CHE-107.360.233.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jakob Anton Brunner jun.,
Carmen Brunner-Casanova,
Marco Brunner,
Thomas Brunner
les plus récents personnes habilitée à signer
Jakob Anton Brunner jun.,
Carmen Brunner-Casanova,
Marco Brunner,
Thomas Brunner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Domat/Ems
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.158-3
IDE/TVA
CHE-107.360.233
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften; die Vermittlung von Finanzierungen für Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ARW Management AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour famiglia B Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2525637, Registre du commerce Grisons, (350)
ARW Management AG, in Chur, CHE-107.360.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 9, Publ. 4832942).
Statutenänderung:
30.11.2015.
Firma neu:
famiglia B Holding AG.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
Via Calanda 27A, 7013 Domat/Ems.
Zweck neu:
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften;
die Vermittlung von Finanzierungen für Unternehmungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, René, von und in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jakob Anton, genannt Jack, von Domat/Ems, in Flims, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brunner-Casanova, Carmen, von Domat/Ems, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Marco, von Domat/Ems, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Thomas, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4832942, Registre du commerce Grisons, (350)
ARW Management AG, in Chur, CH-350.3.003.158-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.1997, S. 4858).
Statutenänderung:
2.12.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alig, Dr. Kurt, von Obersaxen, in Chur, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
ARW Management AG, in Chur, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.36 vom 24.02.1997, S.1232).
Statutenänderung:
23.06.1997.
Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF60'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF60'000.¬.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 60 Namenaktien zu CHF1000.¬].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.