Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur fahrwerk.ag ag in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.2007
Radiation du registre du commerce
24.08.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.031.673-8
IDE/TVA
CHE-113.933.597
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungserbringung im Transportwesen, im Immobilienbereich sowie die Produktion und Verkauf von Dekorationsartikeln aller Art, Verkauf an Märkten, Internetversand oder Direktverkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wehrli Treuhand | Winterthur | 23.11.2007 | 24.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- fahrwerk.ag ag
- Günthard & Partner AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour fahrwerk.ag ag in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004963090, Registre du commerce Zurich, (20)
fahrwerk.ag ag in Liquidation, in Uster, CHE-113.933.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550532). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004550532, Registre du commerce Zurich, (20)
fahrwerk.ag ag, in Uster, CHE-113.933.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275971).
Firma neu:
fahrwerk.ag ag in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthard, Dieter, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2275971, Registre du commerce Zurich, (20)
Günthard & Partner AG, in Uster, CHE-113.933.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 27, Publ. 5359382).
Statutenänderung:
09.07.2015.
Firma neu:
fahrwerk.ag ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungserbringung im Transportwesen, im Immobilienbereich sowie die Produktion und Verkauf von Dekorationsartikeln aller Art, Verkauf an Märkten, Internetversand oder Direktverkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Marcel, von Seedorf UR, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthard, Dieter, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bekier, Claudia, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.