Renseignements sur f.a.r.s. architekten GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de f.a.r.s. architekten GmbH
- f.a.r.s. architekten GmbH avec son siège à Ermensee est une Société à responsabilité limitée du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». f.a.r.s. architekten GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.12.2017, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI f.a.r.s. architekten GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.11.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ermensee
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.790.692-1
IDE/TVA
CHE-115.174.968
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Leitung und Ausführung von Bauarbeiten; Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Bau und Finanzen; Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen; Beteiligungen; Erwerb, Vertretung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how und Grundstücken.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour f.a.r.s. architekten GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3940539, Registre du commerce Lucerne, (100)
f.a.r.s. architekten GmbH, in Luzern, CHE-115.174.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, Publ. 5331206).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Sitz neu:
Ermensee.
Domizil neu:
Herrenberg 38, 6294 Ermensee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Rainer, von Neckertal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agustoni, Fabrizio, von Morbio Inferiore, in Ermensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5331206, Registre du commerce Lucerne, (100)
f.a.r.s. architekten GmbH, in Luzern, CH-100.4.790.692-1, St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2009.
Zweck:
Planung, Leitung und Ausführung von Bauarbeiten;
Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Bau und Finanzen;
Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen;
Beteiligungen;
Erwerb, Vertretung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how und Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Agustoni, Fabrizio, von Morbio Inferiore, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Schlumpf, Rainer, von Neckertal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.