Renseignements sur Esprit Communications GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Esprit Communications GmbH
- Esprit Communications GmbH est active dans le secteur «Service concernant conseil PR» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Thun.
- L’entreprise a été fondée en 06.10.2005 et a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.07.2012. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-112.555.104.
- Exactement à cette adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: BMT Immobilien AG, BZ Holding AG, magma graphics concepts, Reto Kernen.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.035.506-8
IDE/TVA
CHE-112.555.104
Secteur
Service concernant conseil PR
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, die Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie die Projektführung von der Idee bis zur Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Buchs.Forster GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Esprit Communications GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6758816, Registre du commerce Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 4, Publ. 5190502).
Statutenänderung:
29.06.2012.
Firma neu:
Esprit Communications GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Schlossmattstrasse 12, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5190502, Registre du commerce Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2005, S. 2, Publ. 3056174).
Statutenänderung:
07.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, die Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie die Projektführung von der Idee bis zur Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Ittigen und Obergerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3056174, Registre du commerce Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gasstrasse 4, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2005.
Zweck:
Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie Projektführung von der Idee bis zur Realisation;
kann Grundstücke erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.