Renseignements sur ESKIMOS SPORTS GMBH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ESKIMOS SPORTS GMBH
- ESKIMOS SPORTS GMBH est actuellement actif et est dans le secteur Autre services dans l'éducation. Le siège social se trouve à Saas-Fee.
- ESKIMOS SPORTS GMBH a été fondée le 04.11.1994.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 27.11.2023.
- ESKIMOS SPORTS GMBH est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-102.280.785.
- À la même adresse comme ESKIMOS SPORTS GMBH il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Fédération Européenne de Chambres de Commerce Bilatérales, Fee Sports GmbH, König Immobilien Saas-Fee GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.1994
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Saas-Fee
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.4.001.684-9
IDE/TVA
CHE-102.280.785
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Sportschule, kann sämtliche Aktivitäten im Sport- und Eventbereich anbieten. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eskimos Snowboardschool GmbH
- Paradise Snowboardschule GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ESKIMOS SPORTS GMBH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894824, Registre du commerce Valais, (600)
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas-Fee, CHE-102.280.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, S.0, Publ. 3484783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haselbach, Sandra, von Altstätten, in Saas Fee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fee Sports GmbH (CHE-368.460.356), in Saas-Fee, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00;
Sieber, Lukas Benedikt, von Widnau, in Oberhofen am Thunersee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernath, Frantisek, slowakischer Staatsangehöriger, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nietlispach, Peter, von Menznau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3484783, Registre du commerce Valais, (600)
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas-Fee, CHE-102.280.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 23, Publ. 4968098).
Domizil neu:
Obere Dorfstrasse 62, 3906 Saas-Fee.
Numéro de publication: 4968098, Registre du commerce Valais
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas Fee, CH-600.4.001.684-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 18, Publ. 3941192).
Statutenänderung:
26.03.2009.
Domizil neu:
Haus Stern, 3906 Saas Fee. Das Stammkapital wurde im Betrage von CHF 12'000.-- nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 26.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.]. [gestrichen: Das Stammkapital ist zu 50% liberiert.]. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.