Siège principal
Autre filiales (6)
Renseignements sur Ernst Frey AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ernst Frey AG
- Ernst Frey AG avec son siège à Augst BL est actif. Ernst Frey AG est active dans le domaine «Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel».
- La direction de l’entreprise Ernst Frey AG qui a été fondée le 31.12.1957, se compose de 0 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 28.07.2010.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BL avec l’IDI CHE-334.053.964.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.12.1957
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Augst
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.9.914.004-8
IDE/TVA
CHE-334.053.964
CHE-105.770.407 TVA
Secteur
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Strassen-, Hoch- und Tiefbauunternehmens sowie von Kiesgruben und aller hiermit zusammenhängenden Geschäfte, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland und Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von damit zusammenhängenden Beteiligungen; die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen gründen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Frey Ernst AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Frey AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5748622, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ernst Frey AG, in Augst, CH-280.9.914.004-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 4, Publ. 3640112).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst (HR AG).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG: 26.12.1957].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Jean-Claude, von Basel und Lüterkofen-Ichertswil, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Willi, von Hellikon, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rimle, Rafael, von Muolen, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lützelschwab, André, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey-Burkard, Ernst, von Kaiseraugst und Wölflinswil, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Brugger, Simon, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank, Andreas, von Augst, in Augst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3640112, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ernst Frey AG, in Augst, CH-280.9.914.004-8, Betrieb eines Strassen-, Hoch- und Tiefbauunternehmens, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 4, Publ. 3540262).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst (HR AG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuzger, Dieter, von Staffelbach, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3540262, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ernst Frey AG, in Augst, CH-280.9.914.004-8, Strassenbau- und Tiefbauunternehmen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2005, S. 4, Publ. 2950446).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst (HR AG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monigatti, Alfredo, von Brusio, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.