Renseignements sur Epper Service AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Epper Service AG
- Epper Service AG est active dans le secteur «Location de véhicules» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.03.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Epper Service AG est le suivant : CHE-107.906.385.
- Epper AG, Epper Beteiligungs AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jan Luca Epper,
Daniel Medici,
Renate Epper,
Stefan Georg Epper
les plus récents personnes habilitée à signer
Jan Luca Epper,
Stefan Noti,
Renate Epper,
Stefan Georg Epper
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.07.1957
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.005.568-0
IDE/TVA
CHE-107.906.385
Secteur
Location de véhicules
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Autovermietung für Personenwagen und Nutzfahrzeuge; Ausführung von Autoreparaturen aller Art im Zusammenhang mit dem Vermietgeschäft; An- und Verkauf von Automobilen und Ersatzteilen aller Art; Autoleasing (als Leasinggeberin); Dienstleistungen zu Gunsten der EPPER-Betriebe und Dritten gegen Entgelt; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIGAS Revision AG | Köniz | 30.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Epper's Car Rental Service Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Epper Service AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005423079, Registre du commerce Lucerne, (100)
Epper Service AG, in Luzern, CHE-107.906.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005076026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epper, Kurt, von Hauptwil-Gottshaus und Hohentannen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epper, Jan Luca, von Hohentannen und Hauptwil-Gottshaus, in Emmetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Stefan, von Eisten, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005076026, Registre du commerce Lucerne, (100)
Epper Service AG, in Luzern, CHE-107.906.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noti, Stefan, von Eisten, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3443481, Registre du commerce Lucerne, (100)
Epper Service AG, in Luzern, CHE-107.906.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, Publ. 4314496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epper, Marianne, von Hauptwil-Gottshaus und Hohentannen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Walter, von Adligenswil und Arth, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epper, Renate, von Bern, Ossingen, Hauptwil-Gottshaus und Hohentannen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medici, Daniel, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
FIGAS Revision AG (CHE-108.336.467), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: FIGAS Revision AG, in Köniz (CH-035.3.004.439-1)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.