Adresse
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner
Bahnhofstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
Renseignements sur EnQ Enlatec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EnQ Enlatec AG
- EnQ Enlatec AG avec son siège à Pfäffikon SZ est actif. EnQ Enlatec AG est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- L’entreprise a été fondée le 20.11.2023.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.09.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-355.501.141.
- ACCYOURATE CH AG, Alcoa Treasury Sàrl, Alpha Bloom AG ont la même adresse comme EnQ Enlatec AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.11.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.033.091-1
IDE/TVA
CHE-355.501.141
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Beratungsleistungen und Beteiligung sowie Herstellung und Entwicklung von Nanotechnologie Produkten im Bereich Medizin, Medizintechnologie, Bekleidung, Energiegewinnung und Umwandlung von Energie in jegliche Primärenergie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Kraftwerke erstellen, dies in eigenen oder beteiligten Gesellschaften, sowie auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Niederlassungen gründen, erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- P4-Enlatec AG
- P4-Enlatech AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EnQ Enlatec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135393, Registre du commerce Schwyz
EnQ Enlatec AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079371).
Statutenänderung:
16.09.2024.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1006079371, Registre du commerce Schwyz, (130)
P4-Enlatec AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930267).
Statutenänderung:
03.07.2024.
Firma neu:
EnQ Enlatec AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräss, Harald Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005891948, Registre du commerce Schwyz, (130)
P4-Enlatech AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2023.
Zweck:
Erbringung von Beratungsleistungen und Beteiligung sowie Herstellung und Entwicklung von Nanotechnologie Produkten im Bereich Medizin, Medizintechnologie, Bekleidung, Energiegewinnung und Umwandlung von Energie in jegliche Primärenergie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Kraftwerke erstellen, dies in eigenen oder beteiligten Gesellschaften, sowie auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Niederlassungen gründen, erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräss, Harald Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naumann, Frank Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.