Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Elevite AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.1992
Radiation du registre du commerce
03.07.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Spreitenbach
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.010.869-6
IDE/TVA
CHE-106.093.331
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertrieb von, Handel mit und Verkauf von elektronischen Artikeln sowie Erbringen von Dienstleistungen für den Detailhandel; kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum in der Schweiz, kann sich an Unternehmen mit gleichen oder verwandten Tätigkeiten beteiligen sowie Filialen eröffnen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 11.09.2014 | 02.07.2015 | |
Gruber Partner AG | Aarau | 23.07.2012 | 10.09.2014 | |
Amrhein Treuhand AG | Aarau | <2004 | 22.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Elevite SA
- Philivite AG
- Philivite AG Philivite SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elevite AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2248853, Registre du commerce Argovie, (400)
Elevite AG, in Spreitenbach, CHE-106.093.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.104 vom 03.06.2015, Publ. 2185231). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich ( CHE-106.847.231), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2185231, Registre du commerce Argovie, (400)
Elevite AG, in Spreitenbach, CHE-106.093.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1710323).
Statutenänderung:
22.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wefam Holding AG, in Zug (CHE-109.264.698), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 166'694.65 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'700.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 51'000 anlässlich der Fusion erworbene eigene Aktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 456.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 456 Aktien zu CHF 1.00.
Aktienkapital neu:
CHF 100'456.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'456.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100'456 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Numéro de publication: 1710323, Registre du commerce Argovie, (400)
Elevite AG, in Spreitenbach, CHE-106.093.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrle, Louis, von Muolen, in Bäch SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedl Materna, Anette, von Greifensee, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Dr. Andreas, von Winterthur und Zell ZH, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Max, von Merishausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Brügger, Ralph Erik, von Lostorf, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Martin, von Engelberg, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrle, Michael, von Muolen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrle, Lukas, von Muolen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].