Siège principal
Autre filiales (8)
Renseignements sur Elektro Furrer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektro Furrer AG
- Elektro Furrer AG de Sarnen est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- La direction de l’entreprise Elektro Furrer AG est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.05.2015.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-410.976.376.
Direction (1)
Pour l'organe suprême de la société, regardez le siège principal
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.08.2003
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.9.002.607-1
IDE/TVA
CHE-410.976.376
CHE-106.641.675 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Elektroinstallationsgeschäft sowie Ausführung von Elektroplanungen und Ausführung von Arbeiten und Beratung im Bereich der Telekommunikation. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektro Furrer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2165063, Registre du commerce Obwald, (140)
Elektro Furrer AG, in Sarnen, CHE-410.976.376, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 165 vom 29.08.2003, S. 9, Publ. 1149382).
mit Hauptsitz in:
Sachseln.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.641.675.
Registrierung Hauptsitz neu:
[gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 30.06.1995] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 30.06.1995].Angaben zur Zweigniederlassung neu: Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Angaben zur Vertretung dieser Zweigniederlassung sind auf der Registerkarte des Hauptsitzes ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Hans, von Lungern, in Lungern, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Ursula, von Lungern, in Sarnen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Sebastian, von Willisau, in Sarnen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 1149382, Registre du commerce Obwald, (140)
Elektro Furrer AG, in Sarnen, Lindenstrasse 9, 6060 Sarnen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Elektro Furrer AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Sachseln.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
30.06.1995.
Zweck Hauptsitz:
Elektroinstallationsgeschäft sowie Ausführung von Elektroplanungen und Ausführung von Arbeiten und Beratung im Bereich der Telekommunikation. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Furrer, Hans, von Lungern, in Lungern, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Ursula, von Lungern, in Sarnen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.