Renseignements sur Elektra-Genossenschaft Künten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektra-Genossenschaft Künten
- Elektra-Genossenschaft Künten est une Société coopérative basée à Künten. Elektra-Genossenschaft Künten appartient au secteur «Production et approvisionnement en électricité» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 5 personnes. L'organisation a été fondée le 01.01.1911.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.05.2021.
- Elektra-Genossenschaft Künten est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-107.130.868.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Adrian Wendel,
Urs Josef Hafner,
Philipp Ackermann,
Monika Vegezzi,
Peter Staubli
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Josef Hafner,
Philipp Ackermann,
Monika Vegezzi,
Peter Staubli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1911
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Künten
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.912.027-1
IDE/TVA
CHE-107.130.868
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Versorgung der Gemeinde Künten mit elektrischer Energie.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektra-Genossenschaft Künten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005173643, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Künten, in Künten, CHE-107.130.868, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendel, Hans, von Künten, in Künten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Adrian, von Künten, in Künten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2520267, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Künten, in Künten, CHE-107.130.868, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1767441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Thomas, von Künten, in Künten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Philipp, von Mels, in Künten, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Urs Josef, von Künten, in Künten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1767441, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Künten, in Künten, CHE-107.130.868, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 2, Publ. 5711106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stenz, Theodor, von Künten, in Künten, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Peter, von Künten, in Künten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Vegezzi, Monika, von Lugano, in Künten, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.