Renseignements sur Ecole Vinet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ecole Vinet
- Ecole Vinet de Lausanne est active dans le domaine «Exploitation des collèges» et est actif.
- La direction de l’organisation Ecole Vinet est composée de 11 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.02.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-107.946.226.
Direction (11)
les plus récents membres du comité
Abbas-Terki Goranka Tanackovic,
Gabrielle Paschoud,
Gwen Ruggiero,
Nathalie Cueille Olagunju,
Bernadette Kreit Kaba
les plus récents personnes habilitée à signer
Bernadette Kreit Kaba,
Christine Schwaab,
Claude Vetterli,
Jean-Blaise Rivier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.10.1974
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.875-7
IDE/TVA
CHE-107.946.226
Secteur
Exploitation des collèges
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Elle donne aux élèves une instruction de qualité dans un environnement propice au développement harmonieux de la personnalité de chacun. Elle favorise leur épanouissement et la réussite de leur parcours scolaire dans un esprit de respect mutuel.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ECOLE VINET
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ecole Vinet
Numéro de publication: HR02-1005676993, Registre du commerce Vaud, (550)
Ecole Vinet, à Lausanne, CHE-107.946.226 (FOSC du 17.06.2022, p. 0/1005498647). Kaba Bernadette est nommé membre du comité. Cueille Olagunju Nathalie, de Ossingen, à Epalinges, sans signature, Paschoud Gabrielle, de Lutry, à Oulens-sous-Echallens, sans signature, Ruggiero Gwen, de Royaume-Uni, à Lausanne, sans signature, et Tanackovic Abbas-Terki Goranka, de et à Cugy (VD), sans signature, sont membres du comité.
Numéro de publication: HR02-1005498647, Registre du commerce Vaud, (550)
ECOLE VINET, à Lausanne, CHE-107.946.226 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822013).
Nouveau nom:
Ecole Vinet. Statuts modifiés le 25.11.2021.
Nouveau but:
elle donne aux élèves une instruction de qualité dans un environnement propice au développement harmonieux de la personnalité de chacun. Elle favorise leur épanouissement et la réussite de leur parcours scolaire dans un esprit de respect mutuel. Laufer Henri n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Vetterli Claude, Schwaab Christine et Rivier Jean-Blaise continuent de signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Granier (nom d'usage Eglin) Marie-Hélène, de France, à Morges, Urech Nicolas, de et à Lausanne, et Wyssa Stéphane, de Crissier, à Lausanne, sont membres du comité sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004822013, Registre du commerce Vaud, (550)
ECOLE VINET, à Lausanne, CHE-107.946.226 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2623493). Klunge Anne et Rochat Jean-Blaise ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée.
Nouveaux membres du comité avec signature collective à deux, toutefois pas entre eux:
Vetterli Claude, de Lausanne, à Morges, président, et Schwaab Christine, de et à Lausanne, vice-présidente.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.