Renseignements sur ebcom ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ebcom ag
- ebcom ag est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Reinach AG.
- ebcom ag a été fondée le 14.05.1998.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.08.2024.
- ebcom ag est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-104.350.818.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Stephan Elmiger,
Ilija Karadzic,
Jan Zegg,
Nadine Séverine Herzog-Terribilini,
Frank Willi Grundler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.05.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.019.452-5
IDE/TVA
CHE-104.350.818
CHE-386.910.995 TVA
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Informatikdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Systemtechnik und Applikationsentwicklung, Betrieb, Unterhalt, Erneuerung und Erweiterung von Rechenzentren in der Schweiz, Sicherstellung eines Helpdesks, Vertrieb von Hardware, Software und Lizenzen, Planung, Ausführung sowie Service und Elektroinstallationen insbesondere in den Bereichen Netzwerk und Telematik, Gründung und Aufbau, Erwerb, Ausbau, Verwaltung, Finanzierung sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen bzw. Niederlassungen, Erwerb, Aufbau, Verwaltung, Finanzierung sowie Veräusserung von bzw. der Vermögensanlagen, Erstellung, Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung, Unterhalt, Reparatur, Erneuerung, Rückbau sowie Veräusserung von bzw. der Immobilienanlagen (Projekte, Grundstücke sowie Liegenschaften).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebag Treuhand AG | Lenzburg | <2004 | 08.01.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EBCom GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ebcom ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006099979, Registre du commerce Argovie, (400)
ebcom ag, in Reinach (AG), CHE-104.350.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005944176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bryner, Angela, von Möriken-Wildegg, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog-Terribilini, Nadine, von Onsernone, in Lostorf, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005944176, Registre du commerce Argovie, (400)
ebcom ag, in Reinach (AG), CHE-104.350.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruderer, Erich, von Trogen, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rötheli, Silvan, von Hägendorf, in Lostorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Angela, von Möriken-Wildegg, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmiger, Stephan, von Hochdorf, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005843870, Registre du commerce Argovie, (400)
ebcom ag, in Reinach (AG), CHE-104.350.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Werner, von Obergösgen, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.