Renseignements sur Ebaq Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ebaq Sàrl
- Ebaq Sàrl de Lausanne est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 06.07.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.02.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-113.012.295.
- Entreprises avec la même adresse comme Ebaq Sàrl: Louis XIII SA, Noir d'y voir Sàrl, S.I. BON ABRI SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.047.650-4
IDE/TVA
CHE-113.012.295
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation de restaurants et de bars.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ebaq Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005676992, Registre du commerce Vaud, (550)
Ebaq Sàrl, à Lausanne, CHE-113.012.295 (FOSC du 25.02.2020, p. 0/1004838585). La signature de Testu de Balincourt Thierry Eric est radiée.
Numéro de publication: HR02-1004838585, Registre du commerce Vaud, (550)
Ebaq Sàrl, à Lausanne, CHE-113.012.295 (FOSC du 08.11.2017, p. 0/3857551). Signature individuelle est conférée à Testu de Balincourt Thierry Eric, de Jonschwil, à Mont-sur-Rolle, directeur.
Numéro de publication: 3857551, Registre du commerce Vaud, (550)
Ebaq Sàrl, à Lausanne, CHE-113.012.295 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Colas Julien n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à de Boccard Vincent, de Fribourg, à Villars-sur-Glâne, gérant.