Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur EAL EuroAsiaLeasing AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.1978
Radiation du registre du commerce
02.09.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.927.243-8
IDE/TVA
CHE-108.815.383
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf und Verkauf von mobilen Gütern aller Art sowie deren Überlassung an Dritte auf der Grundlage von Leasing und/oder Miete; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CHF Holding AG | Chur | 11.02.2008 | 01.09.2013 | |
BKW Treuhand + Immobilien, Bruno K. Weber | Zürich | <2004 | 15.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EAL EuroAsiaLeasing AG
- UKZ Handels AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EAL EuroAsiaLeasing AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1055251, Registre du commerce Zoug, (170)
EAL EuroAsiaLeasing AG in Liquidation, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 19, Publ. 6006486). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, nachdem kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 6006486, Registre du commerce Zoug, (170)
EAL EuroAsiaLeasing AG, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 20, Publ. 5996790).
Firma neu:
EAL EuroAsiaLeasing AG in Liquidation. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aydin, Prof. Dr. Ziya, türkischer Staatsangehöriger, in Kisikli (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaiser, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5996790, Registre du commerce Zoug, (170)
EAL EuroAsiaLeasing AG, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 20, Publ. 5913796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Midkhatovich Yenikeyeff, Dr. Shamil, britischer Staatsangehöriger, in Oxford (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.