Renseignements sur Dürst AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dürst AG
- Dürst AG a son siège social à Dietschwil et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication d’autres machines et parties desquelles».
- La direction de l’entreprise Dürst AG est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 08.12.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Dürst AG est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-110.111.601.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.053.641-8
IDE/TVA
CHE-110.111.601
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Bearbeitung von Maschinen, Apparaten und Geräten aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRT Revisions GmbH in Liquidation | Herisau | <2004 | 02.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dürst AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005905242, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dürst AG, in Kirchberg (SG), CHE-110.111.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Jakob, von Obstalden, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst-Halter, Margrith, von Obstalden, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004510802, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dürst AG, in Kirchberg (SG), CHE-110.111.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481074).
Statutenänderung:
21.11.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Bearbeitung von Maschinen, Apparaten und Geräten aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Jakob Dürst, Agromech. Werkstätte, in Kirchberg SG, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 1'205'715.60 und Passiven von CHF 1'048'125.70, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 57'589.90 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRT Revisions GmbH, in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst-Zimmerli, Daniela, von Glarus Nord, Luthern und Hergiswil bei Willisau, in Kirchberg SG, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6481074, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dürst AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.053.641-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 03.07.2003, S. 12, Publ. 1063748).
Domizil neu:
Remis 73, 9533 Dietschwil.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.