Renseignements sur Drimarti Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Drimarti Sàrl
- Drimarti Sàrl a son siège social à Martigny et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction de l’entreprise Drimarti Sàrl qui a été fondée le 17.05.2018, se compose de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.01.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-451.456.306.
Direction (7)
les plus récents personnes habilitée à signer
Filipe Manuel Nunes,
Ardita Braimi,
Yann Michel André Ockocki,
Laura Bron,
Mathieu Bernard Louis Fouchard
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.05.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.010.207-2
IDE/TVA
CHE-451.456.306
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un établissement de restauration rapide (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA | Genève | 17.04.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Drimarti Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005935850, Registre du commerce Valais, (621)
Drimarti Sàrl, à Martigny, CHE-451.456.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 140 du 21.07.2023, Publ. 1005801685).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guasch, Emilie, citoyenne française, à Annemasse (FR), avec procuration collective à deux;
Schickel, Michel, citoyen français, à Annemasse (FR), avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005801685, Registre du commerce Valais, (621)
Drimarti Sàrl, à Martigny, CHE-451.456.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 87 du 05.05.2022, Publ. 1005466466).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasmi, Mélanie Claudia, de Genève, à Onex, avec signature collective à deux;
Mong, Emilio Christiano, citoyen français, à Nantua (FR), avec signature collective à deux;
Correia Matos Mendes, Marlene Luciana, de Aubonne, à Aubonne, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
QR Group AG (CHE-166.123.668), à Rapperswil-Jona, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: BKTL Holding SA (CHE-166.123.668), à Neuchâtel];
Fouchard, Mathieu Bernard Louis, citoyen français, à Divonne Les Bains (FR), avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Guasch, Emilie, citoyenne française, à Annemasse (FR), avec procuration collective à deux;
Nunes, Filipe, citoyen français, à Nantua (FR), avec procuration collective à deux;
Schickel, Michel, citoyen français, à Annemasse (FR), avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005466466, Registre du commerce Valais, (621)
Drimarti Sàrl, à Martigny, CHE-451.456.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 150 du 05.08.2020, Publ. 1004952375).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubois, Raphaël Vincent Marcel, de Saint-Maurice, à Genève, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Braimi, Ardita, de Lancy, à Nyon, avec signature collective à deux;
Gasmi, Mélanie Claudia, de Genève, à Onex, avec signature collective à deux;
Mong, Emilio Christiano, citoyen français, à Nantua (FR), avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.