Renseignements sur Dr. Bossard Erben AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dr. Bossard Erben AG
- Dr. Bossard Erben AG est une Société anonyme basée à Unterägeri. Dr. Bossard Erben AG appartient au secteur «Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)» et est actuellement actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.03.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZG avec l’IDI CHE-106.914.761.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Fridolin Bossard,
Konrad Peter Bossard,
Konstantin Bossard,
Laura Bossard,
Maria Bossard
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Fridolin Bossard,
Konrad Peter Bossard,
Konstantin Bossard,
Laura Bossard,
Maria Bossard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.11.1925
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterägeri
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.2.000.119-7
IDE/TVA
CHE-106.914.761
Secteur
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Schulen, Heimen, Kinderkrippen und Alterswohnungen sowie Bereitstellung und Unterhalt der entsprechenden Infrastruktur; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dr. med. Bossard Erben & Cie, Kinderheim
- Bosshard Dr. med. Erben & Cie., Kinderheim.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Bossard Erben AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004858870, Registre du commerce Zoug, (170)
Dr. Bossard Erben AG, in Unterägeri, CHE-106.914.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard, Konrad, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4372205, Registre du commerce Zoug, (170)
Dr. Bossard Erben AG, in Unterägeri, CHE-106.914.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Elisabeth, von Widnau, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel, Stefanie, von Widnau, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Laura, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Renner, Sophie, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 2759667, Registre du commerce Zoug, (170)
Dr. Bossard Erben AG, in Unterägeri, CHE-106.914.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Fridolin, von Zug, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.