Filiales (1)
Renseignements sur Dieter Holzinger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dieter Holzinger AG
- Dieter Holzinger AG est une Société anonyme basée à Landquart. Dieter Holzinger AG appartient au secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Dieter Holzinger AG qui a été fondée le 11.08.1982, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.07.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-105.887.133.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.08.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Landquart
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.080-4
IDE/TVA
CHE-105.887.133
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Installationsunternehmens sowie den Handel mit sämtlichen in diese Branchen gehörenden Artikel und Apparaten samt deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die im Bereiche des Geschäftszweckes liegt. Sie kann Filialen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verwalten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ALFINA Holding AG | Chur | <2004 | 23.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Holzinger Dieter AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Holzinger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005518807, Registre du commerce Grisons
Dieter Holzinger AG, in Landquart, CHE-105.887.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2071101).
Statutenänderung:
06.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Installationsunternehmens sowie den Handel mit sämtlichen in diese Branchen gehörenden Artikel und Apparaten samt deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die im Bereiche des Geschäftszweckes liegt. Sie kann Filialen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verwalten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibishi, Gjemajl, kosovarischer Staatsangehöriger, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2071101, Registre du commerce Grisons, (350)
Dieter Holzinger AG, in Landquart, CHE-105.887.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 14, Publ. 4801814).
Domizil neu:
Plantahofstrasse 25A, 7302 Landquart, [behördliche Umadressierung].
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Schiers].
Numéro de publication: 4801814, Registre du commerce Grisons, (350)
Dieter Holzinger AG, in Igis, CH-350.3.003.080-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 12.12.1997, S. 8966).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzinger, Wolf Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Landquart Gde. Igis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holzinger-Kohler, Verena, von Pfäfers, in Landquart Gde. Igis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Exacta Ems AG, in Domat/Ems, Revisionsstelle;
Holzinger-Glanzmann, Ruth, von Zürich, in Landquart Gde. Igis, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.