Renseignements sur Die Schulschachprofis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Die Schulschachprofis
- Die Schulschachprofis est une Association basée à Füllinsdorf. Die Schulschachprofis appartient au secteur «Autre services dans l'éducation» et est actuellement actif.
- La direction de l’organisation Die Schulschachprofis est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.12.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation Die Schulschachprofis est inscrite sous l’IDI CHE-315.973.634.
- DSSP GmbH, Falkenstein AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2015
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Füllinsdorf
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.6.019.675-7
IDE/TVA
CHE-315.973.634
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt die Ausübung, Förderung und Verbreitung des Schachspiels, insbesondere in Schulen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Die Schulschachprofis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005351095, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Die Schulschachprofis, in Aesch (BL), CHE-315.973.634, Verein (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893557).
Statutenänderung:
22.11.2021.
Sitz neu:
Füllinsdorf.
Domizil neu:
Bodenacherstrasse 18, 4414 Füllinsdorf.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Ausübung, Förderung und Verbreitung des Schachspiels, insbesondere in Schulen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Angeboten, Subventionen, Spenden und Zuwendungen aller Art. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Peter, von Schänis, in Thalwil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (BL)];
Brand, Josef, genannt Joe, von Rüderswil, in Füllinsdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Brand, Josef, in Liestal];
Rohrer, Frieda Louisa, von Sachseln, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Aesch (BL)].
Numéro de publication: 3893557, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Die Schulschachprofis, in Aesch (BL), CHE-315.973.634, Verein (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2567337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildebrandt, Elisabeth, genannt Betti, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regez, Markus, von Oberwil im Simmental, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Josef, von Rüderswil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rohrer, Frieda Louisa, von Sachseln, in Aesch (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 2567337, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Die Schulschachprofis, in Aesch BL, CHE-315.973.634, c/o Peter Hug, Fluhstrasse 53, 4147 Aesch BL, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2015.
Zweck:
Der Verein 'Die Schulschachprofis' bezweckt schweizweit die Ausübung, Förderung und Verbreitung des Schachspiels in den privaten und öffentlichen Schulen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Hug, Peter, von Schänis, in Aesch BL, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Garcia, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildebrandt, Elisabeth, genannt Betti, von Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regez, Markus, von Oberwil im Simmental, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.