Adresse
c/o DiaMed Holding AG
Route du Pra-Rond 23
1785 Cressier FR
Renseignements sur DiaMed GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DiaMed GmbH
- DiaMed GmbH à Cressier FR est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fabrication d’autres appareils électriques». DiaMed GmbH est actif.
- La direction se compose de 9 personnes. L'entreprise a été fondée le 19.04.1999.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 12.12.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise DiaMed GmbH est le suivant : CHE-101.071.167.
- Entreprises avec la même adresse: Bio-Rad Laboratories AG, DiaMed Holding GmbH.
Direction (9)
les plus récents personnes habilitée à signer
Mischa Emanuel Meyer,
Jens Thiedemann,
Roxana Hornung,
Carmen Beatrix Meyer,
Oleg Frimershtein
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.04.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Cressier (FR)
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.530.773-2
IDE/TVA
CHE-101.071.167
CHE-116.317.176 TVA
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinischen, diagnostischen und damit verwandten Produkten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 05.02.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 19.11.2009 | 04.02.2014 | |
Deloitte AG | Zürich | 11.01.2008 | 18.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DiaMed LLC
- DiaMed Sàrl
- DiaMed Assets Management GmbH
- DiaMed Assets Management AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DiaMed GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005907733, Registre du commerce Fribourg, (217)
DiaMed GmbH, in Cressier (FR), CHE-101.071.167 (FOSC du 15.02.2023, p. 0/1005678877).
Gelöschte Personen:
Delanghe Kurt Omer G., Direktor, einzelunterschrift;
Dehelean Adrian, Kollektivprokura zu zweien.
Neu eingetragene Personen:
Thiedemann Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, einzelunterschrift;
Meyer Mischa Emanuel, von Melchnau, in Rüfenacht, Kollektivprokura zu zweien mit Sophie C. M. Ganière oder Jennifer M. Tweet.
Numéro de publication: HR02-1005678877, Registre du commerce Fribourg, (217)
DiaMed GmbH, in Cressier (FR), CHE-101.071.167 (SHAB vom 02.08.2022, s. 0/1005533085).
Eingetragene Person geändert:
Dehelean Adrian, Kollektivprokura zu zweien, mit François E. Himmelspach, Kurt Omer G. Delanghe, Sophie C. M. Ganière oder Jennifer M. Tweet, neu Kollektivprokura zu zweien, mit Kurt Omer G. Delanghe, Sophie C. M. Ganière oder Jennifer M. Tweet.
Neu eingetragene Person:
Hornung Roxana, rumänische Staatsangehörige, in Basel, Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005533085, Registre du commerce Fribourg, (217)
DiaMed GmbH, in Cressier (FR), CHE-101.071.167 (SHAB vom 15.07.2022, s. 0/1005521910).
Gelöschte Person:
Himmelspach François Ernest, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.