Renseignements sur DEV ACARRE SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DEV ACARRE SA
- DEV ACARRE SA a son siège social à Lonay et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 03.04.1992.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.08.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-106.858.677.
- Entreprises avec la même adresse: A Carré Architecture et aménagement SA, AGP Diffusion SA, Chocapa SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Céline Anne-Frédérique Bidinost-Cuérel,
Jean-Philippe Cuérel,
Jean-Pascal Henri Cuérel
les plus récents personnes habilitée à signer
Céline Anne-Frédérique Bidinost-Cuérel,
Jean-Philippe Cuérel,
Jean-Pascal Henri Cuérel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lonay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.122.384-1
IDE/TVA
CHE-106.858.677
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le développement et l'exécution de projets, plans et tous autres actes se rapportant à un bureau d'architecture dans n'importe quel domaine que ce soit, ainsi que le conseil aux entreprises (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TDS Révision Sàrl | Chavannes-près-Renens | 07.08.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA, succursale de Sion | Sion | 08.02.2011 | 06.08.2023 | |
Fidu.Com VD Sàrl | Bussigny | 01.03.2005 | 07.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- A Carré SA
- Atelier d'architecture et d'aménagement A Carré S.A.
- Atelier d'architecture et d'aménagement A Carré SA
- Atelier d'architecture et d'aménagement A Cube SA
- Atelier d'architecture et d'aménagement A Cube S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DEV ACARRE SA
Numéro de publication: HR02-1005811348, Registre du commerce Vaud, (550)
DEV ACARRE SA, à Lonay, CHE-106.858.677 (FOSC du 19.04.2023, p. 0/1005727631). NOFIVAL SA, succursale de Sion (CH-626-9011523-2) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
TDS Révision Sàrl (CHE-196.193.886), à Chavannes-près-Renens.
Numéro de publication: HR02-1005727631, Registre du commerce Vaud, (550)
DEV ACARRE SA, à Lonay, CHE-106.858.677 (FOSC du 15.04.2020, p. 0/1004871322). Cuerel Jean-Pascal, qui se nomme maintenant Cuérel Jean-Pascal, est nommé président. Bidinost-Cuérel Céline, de Villars-Sainte-Croix, à Saint-Sulpice (VD), avec signature collective à deux, et Cuérel Jean-Philippe, de Villars-Sainte-Croix, à Saint-Sulpice (VD), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1004871322, Registre du commerce Vaud, (550)
DEV ACARRE SA, à Lonay, CHE-106.858.677 (FOSC du 17.03.2020, p. 0/1004854648). Statuts modifiés le 1er avril 2020.
Nouveau but:
la société a pour but le développement et l'exécution de projets, plans et tous autres actes se rapportant à un bureau d'architecture dans n'importe quel domaine que ce soit, ainsi que le conseil aux entreprises (pour but complet cf. statuts).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.