Renseignements sur Delmarva Ltd.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Delmarva Ltd.
- Delmarva Ltd. de Männedorf est active dans le domaine «Services pour les banques et instituts de crédit» et est actif.
- Delmarva Ltd. a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 10.07.2014.
- L’entreprise Delmarva Ltd. est inscrite sous l’IDI CHE-386.324.544.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Männedorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.040.116-9
IDE/TVA
CHE-386.324.544
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen, die Finanzierung von Tochtergesellschaften und Dritten und die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Delmarva AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Delmarva Ltd.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1605171, Registre du commerce Zurich, (20)
Delmarva Ltd., in Männedorf, CHE-386.324.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1282675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Hans-Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1282675, Registre du commerce Zurich, (20)
Delmarva Ltd. (Delmarva AG), in Männedorf, CHE-386.324.544, Weingartenstrasse 60, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen, die Finanzierung von Tochtergesellschaften und Dritten und die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.