Adresse
c/o Delarive SA
Rue des Deux-Gares 6a
1800 Vevey
Renseignements sur DELARIVE CAPITAL SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DELARIVE CAPITAL SA
- DELARIVE CAPITAL SA a son siège social à Vevey et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 10.08.2005 et a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 31.10.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise DELARIVE CAPITAL SA est le suivant : CHE-112.476.367.
- Exactement à cette adresse il existe 19 autres entreprises actives. Cela comprend: Ash Soap SA, BdP SA, C21 SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
David Philippe Delarive,
Florent Pierre Roger Bourachot,
Patrick Julius Delarive
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.08.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vevey
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.044.679-0
IDE/TVA
CHE-112.476.367
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'investissement et la gestion de participations financières, commerciales, industrielles et immobilières, toutes opérations financières liées à des entreprises, sociétés ou particuliers et tous conseils dans ces domaines. Elle peut, en Suisse ou à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir tous immeubles ou sociétés immobilières dans le cadre de son activité (sous réserve de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société vise à avoir un impact sociétal et environnemental significativement positif dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Neuchâtel | 16.08.2005 | 08.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DELARIVE CAPITAL SA
Numéro de publication: HR02-1005873323, Registre du commerce Vaud, (550)
DELARIVE CAPITAL SA, à Pully, CHE-112.476.367 (FOSC du 10.05.2021, p. 0/1005175906). Statuts modifiés le 31.07.2023. Siège transféré à Vevey.
Nouvelle adresse:
Rue des Deux-Gares 6a, c/o Delarive SA, 1800 Vevey.
Nouveau but:
la société a pour but l'investissement et la gestion de participations financières, commerciales, industrielles et immobilières, toutes opérations financières liées à des entreprises, sociétés ou particuliers et tous conseils dans ces domaines. Elle peut, en Suisse ou à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir tous immeubles ou sociétés immobilières dans le cadre de son activité (sous réserve de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société vise à avoir un impact sociétal et environnemental significativement positif dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Les 2'000 bons de CHF 1'000, formant l'entier du capital-participation, les 170 actions nominatives de CHF 1'000, privilégiées quant au droit de vote et les 83 actions nominative de CHF 10'000, formant l'entier du capital-actions, sont convertis en 3'000 actions nominatives de CHF 1'000.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'000'000, divisé en 3'000 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles formes des communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Delarive Patrick, qui se prénomme désormais Delarive Patrick Julius, est maintenant à La Tour-de-Peilz. Delarive David Philippe est maintenant à Lausanne. Signature collective à deux est conférée à Bourachot Florent Pierre Roger, de Morges, à Pully.
Numéro de publication: HR02-1005175906, Registre du commerce Vaud, (550)
DELARIVE CAPITAL SA, à Pully, CHE-112.476.367 (FOSC du 04.09.2019, p. 0/1004709183). Signature collective à deux est conférée à Delarive David Philippe, de Radelfingen, à Val de Bagnes.
Numéro de publication: HR02-1004709183, Registre du commerce Vaud, (550)
DELARIVE CAPITAL SA, à Pully, CHE-112.476.367 (FOSC du 15.01.2019, p. 0/1004542206). Delarive Patrick est maintenant à Vevey.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.