Renseignements sur CRC-SNG SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CRC-SNG SA
- CRC-SNG SA a son siège social à Bulle et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Production du produits métalliques».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 24.10.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-106.412.465.
- À la même adresse comme CRC-SNG SA il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: fribulimmo SA, Proma S.A..
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Héribert-Pierre Dousse,
Valérie Michel Dousse,
Stéphane René Uldry
les plus récents personnes habilitée à signer
Héribert-Pierre Dousse,
Valérie Michel Dousse,
Stéphane René Uldry
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-232.0.730.371-1
IDE/TVA
CHE-106.412.465
Secteur
Production du produits métalliques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et vente de toutes protections solaires et fermetures, notamment stores, volets, moustiquaires et leurs dérivés (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 12.02.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Butty SA | Ursy | <2004 | 11.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CRC Volets SA
- Castella S.A.
- Castella SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CRC-SNG SA
Numéro de publication: HR02-1005867588, Registre du commerce Fribourg, (217)
CRC-SNG SA, à Bulle, CHE-106.412.465 (FOSC du 01.02.2022, p. 0/1005394272).
Personne inscrite modifiée:
Uldry Stéphane René, administrateur, signature collective à deux, maintenant à Morlon.
Numéro de publication: HR02-1005394272, Registre du commerce Fribourg, (217)
CRC-SNG SA, à Bulle, CHE-106.412.465 (FOSC du 12.02.2021, p. 0/1005099328).
Personne inscrite modifiée:
Uldry Stéphane René, administrateur, signature collective à deux, maintenant à Le Pâquier FR.
Numéro de publication: HR02-1005099328, Registre du commerce Fribourg, (217)
CRC-SNG SA, à Bulle, CHE-106.412.465 (FOSC du 06.12.2017, p. 0/3913773).
Personne radiée:
Fiduciaire Gilbert Butty SA (CH-217-0330263-5), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CHE-174.226.822), à Bulle, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.