D'autres adresses
Renseignements sur Cosvegaz SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cosvegaz SA
- Cosvegaz SA de Cossonay-Ville est active dans le domaine «Extraction et approvisionnement en gaz» et est actif.
- La direction de l’entreprise Cosvegaz SA qui a été fondée le 10.06.1980, se compose de 25 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.08.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-107.971.804.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Gazobois S.A..
Direction (25)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alexandre Mathias Kamerzin,
Stéphanie Reymond,
Arnaud de Lattre,
Philippe Petitpierre,
Georges Rime
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexandre Mathias Kamerzin,
Stéphanie Reymond,
Frédéric Ohrel,
Philippe Cornu,
Michel Vauthey
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.06.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cossonay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.144.353-4
IDE/TVA
CHE-107.971.804
CHE-116.281.733 TVA
Secteur
Extraction et approvisionnement en gaz
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La Société a pour but l'achat, la vente et la distribution de gaz naturel sous toutes ses formes. La Société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE; participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger; créer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 04.11.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 18.05.2007 | 03.11.2016 | |
Fidinter SA | Lausanne | <2004 | 17.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cosvegaz S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cosvegaz SA
Numéro de publication: HR02-1005816058, Registre du commerce Vaud, (550)
Cosvegaz SA, à Cossonay, CHE-107.971.804 (FOSC du 02.09.2022, p. 0/1005553710). Aeschbach Fritz et Desmeules Jean-François ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Kamerzin Alexandre et Reymond Stéphanie, qui ne sont plus directeurs, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1005553710, Registre du commerce Vaud, (550)
Cosvegaz SA, à Cossonay, CHE-107.971.804 (FOSC du 06.07.2022, p. 0/1005514411). Statuts modifiés le 24.08.2022.
Nouveau but:
la Société a pour but l'achat, la vente et la distribution de gaz naturel sous toutes ses formes.
La Société peut, en rapport direct ou indirect avec son but:
effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE;
participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger;
créer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger.
Numéro de publication: HR02-1005514411, Registre du commerce Vaud, (550)
Cosvegaz SA, à Cossonay, CHE-107.971.804 (FOSC du 07.03.2022, p. 0/1005421596). Delacombaz Nicolas, qui n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur. Lanleau Jean-François, qui est désormais de Chardonne et n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur. Reymond Stéphanie , qui n'est plus directrice adjointe, est nommée directrice. Vauthey Michel, qui n'est plus sous-directeur, est nommé directeur adjoint. Cornu Philippe, dont la procuration est éteinte, est nommé sous-directeur et signe désormais collectivement à deux. Ohrel Frédéric, dont la procuration est éteinte, est nommé sous-directeur et signe désormais collectivement à deux. Procuration collective à deux est conférée à Arm Laurent, de Langnau im Emmental, à Villeneuve (VD), Dévaud Marielle, de Le Flon, à Semsales, Favre Stéphane, de Saint-Barthélemy (VD), à Pully, Forestier Patrick, de Bourg-en-Lavaux, à Corseaux, Sottas Carole, de Vouvry, à Blonay - Saint-Légier, et Thomas Enrico, de Leysin, à Oron.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.