Renseignements sur Conventas GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Conventas GmbH
- Conventas GmbH à Neuenhof est une Société à responsabilité limitée du domaine «Services de publicité». Conventas GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise Conventas GmbH est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.10.2017. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Conventas GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-115.877.001.
- Il y a 9 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: COVIMA electronics GmbH, Eurotrade Engineering AG, Frillix GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.08.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Neuenhof
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.033.144-4
IDE/TVA
CHE-115.877.001
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Agentur für Dialogmarketing mit Beratung und Kampagnenmanagement; Marktanalysen, Kommunikationskonzepte und Strategien sowie Veranstaltungen und Messen; Web-Service, IT-Dienstleistungen und Logistikleistungen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Conventas GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3814611, Registre du commerce Argovie, (400)
Conventas GmbH, in Neuenhof, CHE-115.877.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2400601).
Domizil neu:
Seestrasse 14b, 5432 Neuenhof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dengler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Walter, von Neuenhof, in Neuenhof, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2400601, Registre du commerce Argovie, (400)
Conventas GmbH, in Neuenhof, CHE-115.877.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.152 vom 09.08.2010, Publ. 5762492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Walter, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnurer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift] und Dengler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5762492, Registre du commerce Argovie, (400)
Conventas GmbH, in Neuenhof, CH-400.4.033.144-4, Seestrasse 14a, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.07.2010.
Zweck:
Führung einer Agentur für Dialogmarketing mit Beratung und Kampagnenmanagement;
Marktanalysen, Kommunikationskonzepte und Strategien sowie Veranstaltungen und Messen;
Web-Service, IT-Dienstleistungen und Logistikleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 28.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Benz, Walter, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schnurer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Paul, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenau (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.