Renseignements sur Cometti Truffer Hodel Architekten AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cometti Truffer Hodel Architekten AG
- Cometti Truffer Hodel Architekten AG a son siège social à Luzern, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Cometti Truffer Hodel Architekten AG est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 12.06.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Cometti Truffer Hodel Architekten AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.953.298.
- Entreprises avec la même adresse: Hodel Lukas Architektur GmbH, Marlene Porsche Stiftung.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.788.283-3
IDE/TVA
CHE-113.953.298
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Architekturbüros, insbesondere Ausführung von Planungs- und Projektierungsaufträgen; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kuno Kälin Treuhand GmbH | Luzern | 04.12.2007 | 17.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cometti Truffer Architekten AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cometti Truffer Hodel Architekten AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005766007, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cometti Truffer Hodel Architekten AG, in Luzern, CHE-113.953.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cometti, Hans, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004727230, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cometti Truffer Architekten AG, in Luzern, CHE-113.953.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S.10, Publ. 4931400).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Firma neu:
Cometti Truffer Hodel Architekten AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Norbert, von St. Niklaus, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Cometti, Hans, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hodel, Lukas, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4931400, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cometti Truffer Architekten AG, in Luzern, CH-100.3.788.283-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 8, Publ. 4229710).
Statutenänderung:
3.03.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuno Kälin Treuhand GmbH, in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.