Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Kurt Nussbaum
Brandholzweg 38
3262 Suberg
Renseignements sur Come-2-IT AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.2002
Radiation du registre du commerce
05.03.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grossaffoltern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.030.397-1
IDE/TVA
CHE-109.526.510
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines überbetrieblichen Basislehrjahrs in Bern als Teil der Berufslehre für Informatiklehrlinge. Das Basislehrjahr gewährleistet eine einheitliche Qualität der Grundausbildung. Im Weiteren kann die Gesellschaft überbetriebliche Ausbildungsdienstleistungen und Projekte im Informatikbereich anbieten. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Messer | Worb | <2004 | 05.02.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Come-2-IT AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Come-2-IT AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004580090, Registre du commerce Berne, (36)
Come-2-IT AG in Liquidation, in Grossaffoltern, CHE-109.526.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890327). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3890327, Registre du commerce Berne, (36)
Come-2-IT AG, in Grossaffoltern, CHE-109.526.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677307).
Firma neu:
Come-2-IT AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Kurt, von Wattenwil, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2677307, Registre du commerce Berne, (36)
Come-2-IT AG, in Grossaffoltern, CHE-109.526.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2129895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bock, Christian Dr., von Basel, in Seedorf BE, Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Kurt, von Wattenwil, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].