Renseignements sur Colombus SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Colombus SA
- Colombus SA a son siège social à Epalinges, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée le 04.01.1996.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.02.2015, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.420.984.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Epalinges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.063.324-7
IDE/TVA
CHE-108.420.984
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Développement d'applications informatiques.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | <2004 | 13.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Colombus SA en liquidation
- Colombus
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Colombus SA
Numéro de publication: 2004941, Registre du commerce Vaud, (550)
Colombus SA en liquidation, à Epalinges, CHE-108.420.984 (FOSC du 03.02.2014, p. 0/1323031). Selon décision de son assemblée générale du 13 février 2015, la dissolution de la société est révoquée.
La raison de commerce redevient:
Colombus SA. Les 200 actions nominatives de CHF 500 sont désormais soumises à des restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Garbi Jacques, qui n'est plus liquidateur, est nommé administrateur avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1323031, Registre du commerce Vaud, (550)
Colombus SA, à Epalinges, CHE-108.420.984 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Selon décision de son assemblée générale du 24 janvier 2014, la société a prononcé sa dissolution.
La liquidation est opérée sous la raison de commerce:
Colombus SA en liquidation. Garbi Jacques, qui n'est plus administrateur, est élu liquidateur avec signature individuelle. Les 200 actions nominatives de CHF 500 ne sont plus restreintes quant à la transmissibilité (art. 685a, al. 3 CO).
Numéro de publication: 5213704, Registre du commerce Vaud, (550)
Colombus SA, à Epalinges, CH-550-0063324-7, développement d'applications informatiques (FOSC du 14.08.2009, p. 20/5196854).
Complément:
Garbi Jacques est désormais à Epalinges.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.