Adresse
Avenue des Découvertes 1
1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements sur Coffee Island Yverdon Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Coffee Island Yverdon Sàrl
- Coffee Island Yverdon Sàrl est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Yverdon-les-Bains.
- La direction de l’entreprise Coffee Island Yverdon Sàrl est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Coffee Island Yverdon Sàrl est le suivant : CHE-468.493.712.
- CloudEdge SA, Fondation S.T.E.A.M, Gustomania Sàrl ont la même adresse comme Coffee Island Yverdon Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.193.659-7
IDE/TVA
CHE-468.493.712
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: exploitation de cafés, restaurants, boulangeries et toutes autres établissements similaires; fournitures de services dans le domaine de la restauration, de la gastronomie et de l'hôtellerie; production et commerce de produits alimentaires et de boissons (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coffee Island Yverdon GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Coffee Island Yverdon Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005848045, Registre du commerce Vaud, (550)
Coffee Island Yverdon Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-468.493.712 (FOSC du 13.09.2021, p. 0/1005290242). COFFEE ISLAND SWISS LTD (HE 406507) et Emilios Sàrl (CHE-112.734.902), qui ne sont plus associées, cèdent respectivement leurs 80 et 40 parts de CHF 100 à l'associée ScienceXplorer GmbH (CHE-110.561.588), désormais titulaire de 200 parts de CHF 100. Christoforou Emilios n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Gostanian Jean-Christophe Olivier n'est plus président.
Numéro de publication: HR02-1005290242, Registre du commerce Vaud, (550)
Coffee Island Yverdon Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-468.493.712 (FOSC du 22.12.2020, p. 0/1005055329). Christoforou Emilios signe désormais collectivement à deux.
Numéro de publication: HR01-1005055329, Registre du commerce Vaud, (550)
Coffee Island Yverdon Sàrl (Coffee Island Yverdon GmbH), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Découvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-468.493.712. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
7 décembre 2020.
But:
la société a pour but: exploitation de cafés, restaurants, boulangeries et toutes autres établissements similaires;
fournitures de services dans le domaine de la restauration, de la gastronomie et de l'hôtellerie;
production et commerce de produits alimentaires et de boissons (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associées:
COFFEE ISLAND SWISS LTD (HE 406507), à Nicosie (Chypre), avec 80 parts de CHF 100, Emilios Sàrl (CHE-112.734.902), à Genève, avec 40 parts de CHF 100, et ScienceXplorer GmbH (CHE-110.561.588), à Uetikon am See, avec 80 parts de CHF 100. Signature individuelle est conférée à Christoforou Emilios, de Grèce, à Genève et Gostanian Jean-Christophe Olivier, de Frauenfeld, à Uetikon am See, président, tous deux gérants.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 7 décembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.