Renseignements sur Clemens Keller Treuhand AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Clemens Keller Treuhand AG
- Clemens Keller Treuhand AG a son siège social à Möhlin et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services fiduciaires».
- L’entreprise a été fondée en 28.03.2017 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.10.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-305.516.399.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.03.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Möhlin
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.442.461-2
IDE/TVA
CHE-305.516.399
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen eines Treuhand- und Steuerberatungsbüros; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Clemens Keller Treuhand AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005870950, Registre du commerce Argovie, (400)
Clemens Keller Treuhand AG, in Möhlin, CHE-305.516.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Clemens, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Fabio, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3438641, Registre du commerce Argovie, (400)
Clemens Keller Treuhand AG, in Möhlin, CHE-305.516.399, Schallengasse 28, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2017.
Zweck:
Führen eines Treuhand- und Steuerberatungsbüros;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Clemens Keller Treuhand, in Möhlin (CHE-109.421.236), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 13.03.2017 und Inventar per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 146'364.95 und Passiven von CHF 19'309.10, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 27'055.85 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 13.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Keller, Clemens, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Silvio, von Endingen, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.